LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
Informe ejecutivo de LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERBLUSA SL | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
MODITAL SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
INMOBILIARIA TORENO SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
INVERBLUSA SL | Apoderado | 20/11/2022 | |
INMOBILIARIA TORENO SL | Apoderado | 18/11/2022 | |
MODITAL SL | Apoderado | 18/11/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
Empresa: INVERBLUSA SL
Administrador Unico
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 132179, I/A 15 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: MODITAL SL
Administrador Unico
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 5723, I/A 25 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-33
Empresa: INMOBILIARIA TORENO SL
Administrador Unico
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 6430, I/A 23 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-33
Empresa: MODITAL SL
Apoderado
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 125, S 8, H AS 5723, I/A 24 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-33
Empresa: INMOBILIARIA TORENO SL
Apoderado
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 109, S 8, H AS 6430, I/A 22 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-33
Empresa: INVERBLUSA SL
Apoderado
- Lopez Tartiere Ignacio Anselmo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14094 , F 205, S 8, H M 132179, I/A 14 (20/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Información de LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO
Mostramos los datos de LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ TARTIERE IGNACIO ANSELMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos