LOPEZ SUÑER CRISTINA
Informe ejecutivo de LOPEZ SUÑER CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SUÑER CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLOCHINAS EMILIO SL | Apoderado | 08/06/2012 | |
MOLUSCOS Y MARISCOS PLEAMAR SL | Administrador Unico | 14/04/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SUÑER CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SUÑER CRISTINA
Empresa: CLOCHINEROS DE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Lopez Suñer Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10110, L 7392, F 51, S 8, H V 170337, I/A 3 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-46
Empresa: CLOCHINEROS DE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Lopez Suñer Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10110, L 7392, F 49, S 8, H V 170337, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-46
Empresa: CLOCHINAS EMILIO SL
Apoderado
- Lopez Suñer Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8048, L 5341, F 17, S 8, H V 102216, I/A 3 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-46
Empresa: MOLUSCOS Y MARISCOS PLEAMAR SL
Administrador Unico
- Lopez Suñer Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 82, S 8, H V 138210, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-46
Información de LOPEZ SUÑER CRISTINA
Mostramos los datos de LOPEZ SUÑER CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SUÑER CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos