LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERTO LOPEZ E HIJOS SL | Administrador Solidario | 19/07/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
Empresa: ALBERTO LOPEZ E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Lopez Suarez Maria Del Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 59, S 8, H AS 32161, I/A 3 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-33
Empresa: ALBERTO LOPEZ E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Lopez Suarez Carlos Jose
- Lopez Suarez Maria Del Carmen Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3331 , F 59, S 8, H AS 32161, I/A 3 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-33
Empresa: DEALER Y SERVICIO POST-VENTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Suarez Angel Alberto
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Sancho Sacristan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 92, S 8, H M 66814, I/A 41 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: DEALER Y SERVICIO POST-VENTA SA
Apoderado
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Merchan Llorente Daniel
- Nieto Perales Luis
- Sanchez Jimenez Jose Maria
- Sancho Sacristan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 90, S 8, H M 66814, I/A 39 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: DEALER Y SERVICIO POST-VENTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Nieto Perales Luis
- Sanchez Jimenez Jose Maria
Apoderado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17283 , F 158, S 8, H M 66814, I/A 38 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: DEALER Y SERVICIO POST-VENTA SA
Apoderado Mancomunado
- Lopez Suarez Angel Alberto
- Nieto Perales Luis
- Pedrero Guillen Maria Elena
- Rubio Gil Javier
- Saldaña Briega Camilo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17283 , F 158, S 8, H M 66814, I/A 38 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Información de LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos