LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERNISAGE SL | Socio Unico | 25/08/2020 | |
VERNISAGE SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
LOJIM 2010 SL | Apoderado | 29/10/2010 | |
TALPRO 2010 SL | Apoderado Solidario | 28/10/2010 | |
INMORIZONTAL SL | Apoderado Solidario | 04/05/2009 | |
VERNISAGE SL | Apoderado Solidario | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
Empresa: VERNISAGE SL
Administrador Unico
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 163, S 8, H AS 11018, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-33
Empresa: VERNISAGE SL
Socio Único
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 163, S 8, H AS 11018, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-33
Empresa: LOJIM 2010 SL
Apoderado
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5156 , F 184, S 8, H BI 57384, I/A 2 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
Empresa: TALPRO 2010 SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Anton Antonio
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5155 , F 180, S 8, H BI 57381, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
Empresa: INMORIZONTAL SL
Apoderado Solidario
- Lopez-dieguez Botana Maria Pilar
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5037 , F 166, S 8, H BI 54488, I/A 2 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-48
Empresa: VERNISAGE SL
Apoderado Solidario
- Lopez-sors Gonzalez Maria Eugenia
- Troya Lopez-sors Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 162, S 8, H AS 11018, I/A 6 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-33
Información de LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-SORS GONZALEZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos