LOPEZ SENDINO MONICA
Informe ejecutivo de LOPEZ SENDINO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SENDINO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIMO 1981 SL | Administrador Solidario | 07/11/2013 | |
18 BAJO CERO SL | Administrador Solidario | 31/12/2012 | |
JUARREÑO 1936 SL | Administrador Solidario | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SENDINO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SENDINO MONICA
Empresa: JULIMAT 2013 SL
Administrador Solidario
- Lopez Sendino Fidel
- Lopez Sendino Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693, L 484, F 73, S 8, H BU 15901, I/A 1 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-09
Empresa: FIMO 1981 SL
Administrador Solidario
- Lopez Sendino Fidel
- Lopez Sendino Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 670, L 461, F 180, S 8, H BU 15215, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-09
Empresa: 18 BAJO CERO SL
Administrador Solidario
- Lopez Sendino Fidel
- Lopez Sendino Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658, L 449, F 154, S 8, H BU 14800, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-09
Empresa: JUARREÑO 1936 SL
Administrador Solidario
- Lopez Sendino Fidel
- Lopez Sendino Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619, L 410, F 5, S 8, H BU 13556, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-09
Información de LOPEZ SENDINO MONICA
Mostramos los datos de LOPEZ SENDINO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SENDINO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos