LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONDI STORIES SL | Administrador Solidario | 16/03/2023 | |
LIBROS MOLONES AIE | Socio Miembr | 13/02/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
Empresa: LIBROS MOLONES AIE
Administrador Solidario
- Lopez Saubidet Rafael
- Uhagon Vivas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44662 , F 155, S 8, H M 786632, I/A 2 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
Empresa: BONDI STORIES SL
Administrador Solidario
- Lopez Saubidet Rafael
- Salmoyraghi Andres
- Uhagon Vivas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44879 , F 189, S 8, H M 790114, I/A 1 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: LIBROS MOLONES AIE
Administrador Solidario
- Lopez Saubidet Rafael
- Uhagon Vivas Ricardo
Socio Miembr
- Lopez Saubidet Rafael
- Uhagon Vivas Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44662 , F 153, S 8, H M 786632, I/A 1 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: HORRIBLE SL
Liquidador
- Lopez Saubidet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36499 , F 193, S 8, H M 655645, I/A 2 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: HORRIBLE SL
Administrador Unico
- Lopez Saubidet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36499 , F 193, S 8, H M 655645, I/A 2 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: HORRIBLE SL
Administrador Unico
- Lopez Saubidet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36499 , F 191, S 8, H M 655645, I/A 1 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28
Información de LOPEZ SAUBIDET RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ SAUBIDET RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SAUBIDET RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos