LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
Informe ejecutivo de LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURBOC PROPERTIES SL | Consejero | 20/11/2023 | |
CANTOMI INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 26/11/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
Empresa: WILOC TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Lopez Saubidet Cristian
Vicepresidente
- Lopez Saubidet Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40008 , F 158, S 8, H M 710859, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: TURBOC PROPERTIES SL
Consejero
- Lopez Saubidet Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36856 , F 7, S 8, H M 148549, I/A 33 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Empresa: WILOC TECHNOLOGIES SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Lopez Saubidet Cristian
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40008 , F 157, S 8, H M 710859, I/A 6 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: CANTOMI INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- CANTOMI URUGUAY SA
- Lopez Saubidet Cristian
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42664 , F 44, S 8, H M 754583, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Información de LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN
Mostramos los datos de LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SAUBIDET CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos