LOPEZ SANTIAGO ANTON
Informe ejecutivo de LOPEZ SANTIAGO ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ SANTIAGO ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LONXE PUBLICIDADE SL | Administrador Unico | 25/05/2010 | 30/08/2011 |
LA TABERNA DE LOS TRES CARACOLES SL | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 23/06/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SANTIAGO ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SANTIAGO ANTON
Empresa: LONXE PUBLICIDADE SL
Administrador Unico
- Lopez Santiago Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 906, F 82, S 8, H PO 983, I/A 5 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-36
Empresa: LA TABERNA DE LOS TRES CARACOLES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Santiago Anton
- Navas Novas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671, L 3671, F 86, S 8, H PO 50453, I/A 2 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-36
Empresa: LA TABERNA DE LOS TRES CARACOLES SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Santiago Anton
- Navas Novas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671, L 3671, F 85, S 8, H PO 50453, I/A 1 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-36
Empresa: LONXE PUBLICIDADE SL
Administrador Unico
- Lopez Santiago Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 906, F 82, S 8, H PO 983, I/A 4 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-36
Información de LOPEZ SANTIAGO ANTON
Mostramos los datos de LOPEZ SANTIAGO ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SANTIAGO ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos