LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
Informe ejecutivo de LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTAMARIA CLINICA DENTAL SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 | |
PASEO DE LA RIBERA SL | Administrador Unico | 18/12/2017 | |
CLINICA'S SALUD DENTAL SUR SLP | Administrador Solidario | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
Empresa: PASEO DE LA RIBERA SL
Administrador Unico
- Lopez Santamaria Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 25, S 8, H CO 14418, I/A 3 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-14
Empresa: SANTAMARIA CLINICA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Gomez Alferez Sanchez Dolores
- Lopez Santamaria Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 175, S 8, H CO 8877, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-14
Empresa: CLINICA'S SALUD DENTAL SUR SLP
Administrador Solidario
- Lopez Gomez Alferez Fecerico Ignacio
- Lopez Santamaria Federico
- Ruiz Marquez Manuel Fernando
- Ruiz Zurera Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1764 , F 51, S 8, H CO 21060, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-14
Información de LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO
Mostramos los datos de LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SANTAMARIA FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos