LOPEZ SANCHEZ JUDIT
Informe ejecutivo de LOPEZ SANCHEZ JUDIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ SANCHEZ JUDIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSQUETS LOPEZ AGRICOLA SL | Apoderado | 27/07/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SANCHEZ JUDIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SANCHEZ JUDIT
Empresa: BUSQUETS LOPEZ AGRICOLA SL
Apoderado
- Lopez Sanchez Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 11, S 8, H T 59159, I/A 2 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-43
Empresa: PRIM TRANS REUS 90 SL
Administrador Unico
- Lopez Sanchez Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 219, S 8, H T 47361, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-43
Empresa: PRIM TRANS REUS 90 SL
Administrador Unico
- Lopez Sanchez Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 219, S 8, H T 47361, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-43
Empresa: PRIM TRANS REUS 90 SL
Socio Único
- Lopez Sanchez Judit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 217, S 8, H T 47361, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-43
Información de LOPEZ SANCHEZ JUDIT
Mostramos los datos de LOPEZ SANCHEZ JUDIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SANCHEZ JUDIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos