LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANSION FIBRA DEL LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
Empresa: FIBRAMED TELECOM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sanchez Angel Maria
- Pic Cuartero Encarnacion
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 200, S 8, H A 161993, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
Empresa: UNION DE REDES DE FIBRA OPTICA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sanchez Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 187, S 8, H A 156340, I/A 5 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
Empresa: FIBRAMED TELECOM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sanchez Angel Maria
- Pic Cuartero Encarnacion
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 200, S 8, H A 161993, I/A 2 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-03
Empresa: FIBRAMED TELECOM SL
Administrador Mancomunado
- Grecian Dominique
- Lopez Sanchez Angel Maria
- Pic Cuartero Encarnacion
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 200, S 8, H A 161993, I/A 2 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-03
Empresa: EXPANSION FIBRA DEL LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sanchez Angel Maria
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4228 , F 143, S 8, H A 165914, I/A 1 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-03
Empresa: UNION DE REDES DE FIBRA OPTICA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Sanchez Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4056 , F 186, S 8, H A 156340, I/A 4 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-03
Empresa: FIBRAMED TELECOM SL
Administrador Mancomunado
- Grecian Dominique
- Lopez Sanchez Angel Maria
- Pic Cuartero Encarnacion
- Pic Cuartero Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4157 , F 199, S 8, H A 161993, I/A 1 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-03
Información de LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SANCHEZ ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos