LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
Informe ejecutivo de LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS ANTIGUO SL | Socio Unico | 06/10/2017 | |
REFORMAS ANTIGUO SL | Administrador Unico | 06/10/2017 | |
REHABILITACIONES BITERI SL | Socio Unico | 09/11/2012 | |
REHABILITACIONES BITERI SL | Administrador Unico | 09/11/2012 | |
MONTAJES BITERI SL | Socio Unico | 06/08/2012 | |
MONTAJES BITERI SL | Administrador Unico | 06/08/2012 | |
VILORUIZ SL | Socio Unico | 08/11/2010 | |
VILORUIZ SL | Administrador Unico | 08/11/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
Empresa: REFORMAS ANTIGUO SL
Administrador Unico
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 113, S 8, H SS 39978, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: REFORMAS ANTIGUO SL
Socio Único
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 113, S 8, H SS 39978, I/A 1 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Empresa: REHABILITACIONES BITERI SL
Administrador Unico
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 209, S 8, H SS 34807, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-20
Empresa: REHABILITACIONES BITERI SL
Socio Único
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 209, S 8, H SS 34807, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-20
Empresa: MONTAJES BITERI SL
Administrador Unico
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 83, S 8, H SS 34679, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-20
Empresa: MONTAJES BITERI SL
Socio Único
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2568 , F 83, S 8, H SS 34679, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-20
Empresa: VILORUIZ SL
Administrador Unico
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 46, S 8, H SC 45244, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-15
Empresa: VILORUIZ SL
Socio Único
- Lopez Ruiz Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 46, S 8, H SC 45244, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-15
Información de LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE
Mostramos los datos de LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RUIZ FRANCISCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos