LOPEZ RUBIO SUSANA
Informe ejecutivo de LOPEZ RUBIO SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ RUBIO SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO TERMIBUR SL | Socio Unico | 22/12/2023 | |
GRUPO TERMIBUR SL | Administrador Unico | 22/12/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RUBIO SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RUBIO SUSANA
Empresa: GRUPO TERMIBUR SL
Administrador Unico
- Lopez Rubio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 607, F 138, S 8, H BU 19585, I/A 1 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-09
Empresa: GRUPO TERMIBUR SL
Socio Único
- Lopez Rubio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 607, F 138, S 8, H BU 19585, I/A 1 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-09
Empresa: LADRANDO A LA LUNA SL
Administrador Solidario
- Lopez Rubio Susana
- Rubio Garcia Rosina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25822 , F 92, S 8, H M 465338, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Empresa: BURGUILASER SL
Apoderado
- Lopez Rubio Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 368, F 138, S 8, H BU 6830, I/A 13 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-09
Información de LOPEZ RUBIO SUSANA
Mostramos los datos de LOPEZ RUBIO SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RUBIO SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos