LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBILITY ON TIME SL | Apoderado Mancomunado | 15/05/2023 | |
VINTAGE CITY TOURS SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
UPCYCLING HOLDING SL | Administrador Unico | 03/03/2022 | |
CARS ON ROUTE SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
TESALIAX GESTION SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
KIPLAX NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 07/08/2019 | |
D. R. C. COACHING & CONSULTING SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2011 | |
D. R. C. COACHING & CONSULTING SL | Presidente | 19/12/2011 | |
D. R. C. COACHING & CONSULTING SL | Consejero | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
Empresa: MOBILITY ON TIME SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 132, S 8, H PM 96759, I/A 2 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Empresa: VINTAGE CITY TOURS SL
Administrador Solidario
- Lopez Rubio Ana Maria
- Lopez Rubio David
- Lopez Rubio Pedro Miguel
- Lopez Rubio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37105 , F 110, S 8, H M 662295, I/A 5 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: UPCYCLING HOLDING SL
Administrador Unico
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 65, S 8, H M 669766, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: CARS ON ROUTE SL
Administrador Unico
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36696 , F 42, S 8, H M 657767, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: TESALIAX GESTION SL
Administrador Unico
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47520 , F 61, S 8, H B 554450, I/A 1 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Empresa: KIPLAX NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46156 , F 87, S 8, H B 511275, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: RUBIO CLASS SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36852 , F 192, S 8, H M 659592, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: CARS ON ROUTE SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36696 , F 42, S 8, H M 657767, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: LOPEZ CLASS SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36696 , F 52, S 8, H M 657768, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: RUBIO CLASS SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Rubio Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36852 , F 190, S 8, H M 659592, I/A 1 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RUBIO PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos