LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
Informe ejecutivo de LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL | Socio Unico | 20/07/2023 | |
DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL | Administrador Unico | 20/07/2023 | |
ZENOR AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 23/03/2022 | |
ZENOR AUDIOVISUAL SL | Socio Unico | 23/03/2022 | |
PELIGROS ATIENDE SL | Consejero | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
Empresa: DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 27, S 8, H A 142710, I/A 5 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-03
Empresa: DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Rodriguez Raul
- Martinez Roman Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 27, S 8, H A 142710, I/A 5 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-03
Empresa: DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL
Socio Único
- Lopez Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 27, S 8, H A 142710, I/A 5 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-03
Empresa: ZENOR AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044, L 808, F 76, S 8, H AB 29362, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-02
Empresa: ZENOR AUDIOVISUAL SL
Socio Único
- Lopez Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044, L 808, F 76, S 8, H AB 29362, I/A 1 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-02
Empresa: CANDIRAL DE RESTAURACION SL
Apoderado
- Lopez Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28767 , F 150, S 8, H B 141372, I/A 6 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Empresa: PANIFICADORA DE VILLAVERDE ALTO SA
Apoderado
- Lopez Rodriguez Raul
- Rivera Torres Francisco Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31851 , F 214, S 8, H M 68066, I/A 38 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Empresa: DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL
Administrador Mancomunado
- Benito Berenguer Juan Francisco
- Lopez Rodriguez Raul
- Martinez Roman Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 27, S 8, H A 142710, I/A 3 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-03
Empresa: DETECCION Y SEGURIDAD DTECTA SL
Administrador Solidario
- Benito Berenguer Juan Francisco
- Lopez Rodriguez Raul
- Martinez Roman Jonatan
- Silvestre Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 27, S 8, H A 142710, I/A 3 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-03
Empresa: PELIGROS ATIENDE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 219, S 8, H GR 37052, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-18
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ RODRIGUEZ RAUL
Mostramos los datos de LOPEZ RODRIGUEZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RODRIGUEZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos