LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
Informe ejecutivo de LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOODIBEV INTERNATIONAL SL | Apoderado | 13/02/2023 | |
FOODIBEV INTERNATIONAL SL | Secretario | 19/01/2023 | |
FOODIBEV INTERNATIONAL SL | Consejero | 19/01/2023 | |
PROMOCIONES J A L SA | Apoderado | 09/04/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
Empresa: FOODIBEV INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 89, S 8, H Z 53657, I/A 8 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-50
Empresa: FOODIBEV INTERNATIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hubert Defawe Sebastian
- Lopez Rodriguez Marta
- Verheijen Markus Carolus Maria
Presidente
Secretario
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 88, S 8, H Z 53657, I/A 6 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-50
Empresa: FOODIBEV INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Hubert Defawe Sebastian Nicolas
- Lopez Rodriguez Marta
- Verheijen Markus Carolus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 88, S 8, H Z 53657, I/A 6 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-50
Empresa: AUREA INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SL
Liquidador Unico
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 143, S 8, H SE 93343, I/A 2 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: AUREA INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 143, S 8, H SE 93343, I/A 2 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-41
Empresa: FOODIBEV INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Hubert Defawe Sebastian Nicolas
- Lopez Rodriguez Marta
- Verheijen Markus Carolus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3924 , F 86, S 8, H Z 53657, I/A 1 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-50
Empresa: AUREA INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 142, S 8, H SE 93343, I/A 1 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-41
Empresa: AUREA INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL SL
Socio Único
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530 , F 142, S 8, H SE 93343, I/A 1 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-41
Empresa: PROMOCIONES J A L SA
Apoderado
- Lopez Rodriguez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 50, S 8, H M 59348, I/A 14 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Información de LOPEZ RODRIGUEZ MARTA
Mostramos los datos de LOPEZ RODRIGUEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RODRIGUEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos