LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
Informe ejecutivo de LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUECAS GANADERA SL | Apoderado | 19/03/2014 | |
LOS BORDIALES AGRICOLA SL | Apoderado | 14/03/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
Empresa: MARJALEA SERVICOM SL
Apoderado
- Gomez - Oliveros Duran Jaime
- Lopez Robles Juan-ignacio
- Ortiz Esteban Maria Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33724 , F 91, S 8, H M 607088, I/A 6 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: LENCHERBUR SL
Apoderado
- Lopez Robles Juan-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675, L 466, F 160, S 8, H BU 15326, I/A 3 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-09
Empresa: MARJALEA ENERGIA SL
Apoderado
- Lopez Robles Juan-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 620, L 411, F 94, S 8, H BU 13617, I/A 8 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-09
Empresa: HUECAS GANADERA SL
Apoderado
- Lopez Robles Juan-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31855 , F 16, S 8, H M 211139, I/A 23 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
Empresa: LOS BORDIALES AGRICOLA SL
Apoderado
- Lopez Robles Juan-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31839 , F 70, S 8, H M 572977, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Información de LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO
Mostramos los datos de LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ROBLES JUAN-IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos