LOPEZ RIVERA GONZALO
Informe ejecutivo de LOPEZ RIVERA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ RIVERA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAPIZADOS LOPEZ MANTAS E HIJOS SL | Administrador Unico | 13/03/2009 | 04/11/2021 |
VILLA SOFA SL | Administrador Unico | 03/11/2021 | |
TAPIZADOS LOPEZ MANTAS SL | Administrador Unico | 31/07/2012 | |
TAPIZADOS LOPEZ MANTAS SL | Liquidador | 31/07/2012 | 31/07/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RIVERA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RIVERA GONZALO
Empresa: TAPIZADOS LOPEZ MANTAS E HIJOS SL
Administrador Unico
- Lopez Rivera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 205, S 8, H CO 27149, I/A 4 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-14
Empresa: VILLA SOFA SL
Administrador Unico
- Lopez Rivera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 217, S 8, H CO 12796, I/A 2 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-14
Empresa: TAPIZADOS LOPEZ MANTAS SL
Liquidador
- Lopez Rivera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 163, S 8, H CO 9927, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-14
Empresa: TAPIZADOS LOPEZ MANTAS SL
Administrador Unico
- Lopez Rivera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 163, S 8, H CO 9927, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-14
Empresa: TAPIZADOS LOPEZ MANTAS E HIJOS SL
Administrador Unico
- Lopez Rivera Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 204, S 8, H CO 27149, I/A 2 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-14
Información de LOPEZ RIVERA GONZALO
Mostramos los datos de LOPEZ RIVERA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RIVERA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos