LOPEZ RIOS MIGUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ RIOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ RIOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KANANIMAL SERVICES CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RIOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RIOS MIGUEL
Empresa: CASARENTIA CANARIAS SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Rios Miguel
- Martin Lopez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 126, S 8, H GC 51343, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-35
Empresa: CASARENTIA CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Rios Miguel
- Martin Lopez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 126, S 8, H GC 51343, I/A 2 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-35
Empresa: KANANIMAL SERVICES CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Hernandez Francisco Javier
- Lopez Rios Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 223, S 8, H GC 56408, I/A 1 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-35
Empresa: CASARENTIA CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Rios Miguel
- Martin Lopez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 124, S 8, H GC 51343, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-35
Información de LOPEZ RIOS MIGUEL
Mostramos los datos de LOPEZ RIOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RIOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos