LOPEZ REYES CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ REYES CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ REYES CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION URBANISTICA LEPANTO SLL | Administrador Mancomunado | 26/05/2015 | |
MARINA DE TRAFALGAR SL | Apoderado Solidario | 12/09/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ REYES CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ REYES CARMEN MARIA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Manuela
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Lopez Reyes Rocio
Consejero
- Lopez Barrera Diego
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Manuela
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Lopez Reyes Rocio
- Reyes Corrales Manuela
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 82, S 8, H CA 45394, I/A 5 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-11
Empresa: GESTION URBANISTICA LEPANTO SLL
Administrador Mancomunado
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Manuela
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Lopez Reyes Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 201, S 8, H CA 48118, I/A 1 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-11
Empresa: CASAGESTION GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 91, S 8, H CA 37176, I/A 5 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-11
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Manuela
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Lopez Reyes Rocio
Consejero
- Lopez Barrera Diego
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Manuela
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Lopez Reyes Rocio
- Reyes Corrales Manuela
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 77, S 8, H CA 45394, I/A 1 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-11
Empresa: MARINA DE TRAFALGAR SL
Apoderado Solidario
- Lopez Barrera Diego
- Lopez Reyes Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 216, S 8, H CA 39536, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-11
Empresa: PLANEAGES SUR SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Santiago Guerrero Luis Alberto
- Lopez Reyes Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16475 , F 80, S 8, H M 280384, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Reyes Carmen Maria
- Lopez Reyes Maria Dolores
- Moreno Utrilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14561 , F 155, S 8, H M 241157, I/A 5 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Información de LOPEZ REYES CARMEN MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ REYES CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ REYES CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos