LOPEZ RAMOS EDUARDO
Informe ejecutivo de LOPEZ RAMOS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ RAMOS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZIBAZ INVERSIONES SL | Administrador Unico | 29/11/2019 | |
ARANDUERO SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 | |
JEMASA ARANDA SL | Administrador Unico | 12/04/2018 | |
ALIBAZ RESEARCH & DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 17/05/2017 | |
CONSTRUCCIONES SILVI SA | Administrador Unico | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RAMOS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RAMOS EDUARDO
Empresa: INICIATIVAS GRAN DESIGN SL
Liquidador
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 54658, I/A 3 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-07
Empresa: INICIATIVAS GRAN DESIGN SL
Administrador Solidario
- Ebri Dasi Vicente Bernardo
- Lopez Ramos Eduardo
Liquidador
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 54658, I/A 3 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-07
Empresa: CONSTRUCCIONES SILVI SA
Administrador Unico
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 50, F 144, S 8, H BU 1717, I/A 14 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-09
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 97, S 8, H PM 12326, I/A 18 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-07
Empresa: ZIBAZ INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 223, S 8, H PM 87866, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Empresa: ARANDUERO SL
Administrador Solidario
- Lopez Ramos Eduardo
- Serrano Peñalba Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 101, S 8, H BU 2657, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-09
Empresa: JEMASA ARANDA SL
Administrador Unico
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660, L 451, F 114, S 8, H BU 14840, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-09
Empresa: JEMASA ARANDA SL
Administrador Solidario
- Lopez Ramos Ana Maria
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660, L 451, F 114, S 8, H BU 14840, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-09
Empresa: CONSTRUCCIONES SILVI SA
Administrador Unico
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 50, F 144, S 8, H BU 1717, I/A 11 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-09
Empresa: ALIBAZ RESEARCH & DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Lopez Ramos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 67, S 8, H PM 73139, I/A 3 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ RAMOS EDUARDO
Mostramos los datos de LOPEZ RAMOS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RAMOS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos