LOPEZ RAMON MIGUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ RAMON MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ RAMON MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAR ESCOCES SA | Apoderado | 20/11/2023 | |
BAR ESCOCES SA | Administrador Unico | 09/08/2023 | 15/11/2023 |
BAR ESCOCES SA | Administrador Unico | 22/08/2018 | 09/08/2023 |
BAR ESCOCES SA | Administrador Unico | 21/08/2013 | 22/08/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RAMON MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RAMON MIGUEL
Empresa: BAR ESCOCES SA
Apoderado
- Lopez Perez Jose
- Lopez Ramon Miguel
- Lopez Ramon Silvia
- Ramon Belanche Miguela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 169, S 8, H B 42592, I/A 15 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: BAR ESCOCES SA
Administrador Unico
- Lopez Ramon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 168, S 8, H B 42592, I/A 14 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Empresa: BAR ESCOCES SA
Administrador Unico
- Lopez Ramon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 168, S 8, H B 42592, I/A 13 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: BAR ESCOCES SA
Administrador Unico
- Lopez Ramon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 168, S 8, H B 42592, I/A 12 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
Empresa: BAR ESCOCES SA
Administrador Unico
- Lopez Ramon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 168, S 8, H B 42592, I/A 11 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: BAR ESCOCES SA
Administrador Unico
- Lopez Ramon Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8807 , F 168, S 8, H B 42592, I/A 11 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Información de LOPEZ RAMON MIGUEL
Mostramos los datos de LOPEZ RAMON MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RAMON MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos