LOPEZ QUIROGA GERARD
Informe ejecutivo de LOPEZ QUIROGA GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ QUIROGA GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTUM IMMOBLES SL | Administrador Unico | 30/05/2012 | 09/03/2017 |
PATRIMONIAL NAVIERA SA | Administrador Unico | 17/09/2009 | 31/05/2012 |
BILORA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 01/03/2012 | 30/05/2012 |
BILORA INVESTMENTS SL | Secretario | 01/03/2012 | |
BILORA INVESTMENTS SL | Consejero | 01/03/2012 | |
PATRIMONIAL NAVIERA SA | Consejero | 17/09/2009 | |
PATRIMONIAL NAVIERA SA | Consejero Delegado | 17/09/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ QUIROGA GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ QUIROGA GERARD
Empresa: COSTUM IMMOBLES SL
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 183, S 8, H B 378147, I/A 7 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: BILORA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37207 , F 122, S 8, H B 296477, I/A 7 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Empresa: PATRIMONIAL NAVIERA SA
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35072 , F 76, S 8, H B 259989, I/A 10 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: COSTUM IMMOBLES SL
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42896 , F 183, S 8, H B 378147, I/A 5 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: BILORA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37207 , F 122, S 8, H B 296477, I/A 6 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: BILORA INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bigas Rius Pedro
- Bigas Salto Anna
- Bigas Salto Silvia
- Lopez Quiroga Gerard
- Rahola Matutes Marc
- Salto Torne Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37207 , F 122, S 8, H B 296477, I/A 6 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: PATRIMONIAL NAVIERA SA
Administrador Unico
- Lopez Quiroga Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35072 , F 75, S 8, H B 259989, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Empresa: PATRIMONIAL NAVIERA SA
Consejero Delegado
- Bigas Rius Pere
- ETYAM SL
- Lopez Quiroga Gerard
- Rahola Aguade Victor
Consejero
- Bigas Rius Pere
- ETYAM SL
- Lopez Quiroga Gerard
- Rahola Aguade Victor
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35072 , F 75, S 8, H B 259989, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
Información de LOPEZ QUIROGA GERARD
Mostramos los datos de LOPEZ QUIROGA GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ QUIROGA GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos