LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVO PELICANO 2000 SL | Administrador Solidario | 25/05/2017 | 29/12/2023 |
NOVO PELICANO 2000 SL | Administrador Mancomunado | 08/02/2016 | 25/05/2017 |
NOVO PELICANO 2000 SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
Empresa: NOVO PELICANO 2000 SL
Administrador Solidario
- Lopez Quiles Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 26, S 8, H B 120978, I/A 12 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: NOVO PELICANO 2000 SL
Administrador Solidario
- Campa Peral Maria Lourdes
- Lopez Quiles Rafael Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 26, S 8, H B 120978, I/A 11 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Empresa: NOVO PELICANO 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Campa Peral Maria Lourdes
- Lopez Quiles Rafael Manuel
- Rodriguez Barroso Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45143 , F 26, S 8, H B 120978, I/A 11 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-08
Empresa: NOVO PELICANO 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Campa Peral Maria Lourdes
- Lopez Quiles Rafael Manuel
- Rodriguez Barroso Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 140, S 8, H B 120978, I/A 10 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: NOVO PELICANO 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Moliner Jose
- Lopez Quiles Rafael Manuel
- Vallejo Santiago Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27553 , F 140, S 8, H B 120978, I/A 9 N (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Información de LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ QUILES RAFAEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos