LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAGA SERVICE AUTOMOCION SL | Administrador Solidario | 26/05/2021 | |
VILOPROJECTS SL | Administrador Unico | 10/04/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
Empresa: MALAGA SERVICE AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Cruz Ramos Juan Antonio
- Lopez Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6039, L 4946, F 212, S 8, H MA161279, I/A 1 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-29
Empresa: VILOPROJECTS SL
Administrador Unico
- Lopez Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46846 , F 129, S 8, H B 532861, I/A 1 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: ESTUDIO ALGECIRAS NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Perez Juan Manuel
- Lopez Rubiales Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 185, S 8, H CA 48948, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-11
Empresa: INDEMNIZACION LEGAL 10 SL
Socio Único
- Lopez Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 4, S 8, H TF 54945, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-38
Empresa: ESTUDIO ALGECIRAS NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Perez Juan Manuel
- Lopez Rubiales Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 183, S 8, H CA 48948, I/A 1 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-11
Empresa: PARQUE DUNAR DE DOÑANA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Rebollo Antonio
- Lopez Perez Juan Manuel
- Villa Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 187, S 8, H H 10555,H , I/ 19 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-21
Empresa: PARQUE DUNAR DE DOÑANA SL
Consejero
- Lopez Perez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 186, S 8, H H 10555,H , I/ 16 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-21
Información de LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PEREZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos