LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLANO VALENCIA SL | Secretario | 17/08/2020 | |
OLANO VALENCIA SL | Consejero | 17/08/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
Empresa: OLANO VALENCIA SL
Consejero
- Lopez Peña Alejandro
Secretario
- Lopez Peña Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7630, L 4929, F 146, S 8, H V 93061, I/A 14 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 5, S 8, H AB 1746, I/A 33 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-02
Empresa: TRANSPORTES CAUDETE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 934, L 698, F 94, S 8, H AB 2085, I/A 35 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-02
Empresa: DAVID LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Lopez Peña Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 70, S 8, H A 50722, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-03
Empresa: TRANSPORTES CAUDETE SA
Consejero
- Cuenca Morales Rosario
- Lopez Peña Alejandro
- Mira Requena Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 167, S 8, H AB 2085, I/A 34 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-02
Consejero
- Cuenca Morales Rosario
- Lopez Peña Alejandro
- Mira Requena Anabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929, L 693, F 5, S 8, H AB 1746, I/A 32 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-02
Información de LOPEZ PEÑA ALEJANDRO
Mostramos los datos de LOPEZ PEÑA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PEÑA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos