LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL OLIVAR DE MADRID SL | Administrador Unico | 13/05/2024 | |
EL OLIVAR DE MADRID SL | Socio Unico | 13/05/2024 | |
POSIZIONARTE SL | Socio Unico | 10/01/2024 | |
POSIZIONARTE SL | Administrador Unico | 23/10/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
Empresa: EL OLIVAR DE MADRID SCOOP MADRILEÑA
Administrador Unico
- Lopez Pedrera Victor Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 823005, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: EL OLIVAR DE MADRID SCOOP MADRILEÑA
Socio Único
- Lopez Pedrera Victor Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 823005, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: POSIZIONARTE SL
Socio Único
- Lopez Pedrera Victor Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33051 , F 42, S 8, H M 594946, I/A 6 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: POSIZIONARTE SL
Administrador Unico
- Lopez Pedrera Victor Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33051 , F 42, S 8, H M 594946, I/A 4 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Información de LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PEDRERA VICTOR JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos