LOPEZ PAZOS LUIS
Informe ejecutivo de LOPEZ PAZOS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ PAZOS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREIS WORLD FASHION SL | Administrador Solidario | 29/12/2008 | |
TREIS WORLD FASHION SL | Liquidador Mancomunado | 29/12/2008 | 29/12/2008 |
KINDER & FASHION SL | Administrador Solidario | 24/12/2008 | |
KINDER & FASHION SL | Liquidador Mancomunado | 24/12/2008 | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PAZOS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PAZOS LUIS
Empresa: TREIS WORLD FASHION SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Pazos Luis
- Peralta Cantero Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23224 , F 32, S 8, H M 416217, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: TREIS WORLD FASHION SL
Administrador Solidario
- Lopez Pazos Luis
- Peralta Cantero Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23224 , F 32, S 8, H M 416217, I/A 2 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Empresa: KINDER & FASHION SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Pazos Luis
- Peralta Cantero Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18568 , F 90, S 8, H M 322811, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Empresa: KINDER & FASHION SL
Administrador Solidario
- Lopez Pazos Luis
- Peralta Cantero Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18568 , F 90, S 8, H M 322811, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de LOPEZ PAZOS LUIS
Mostramos los datos de LOPEZ PAZOS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PAZOS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos