LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
Informe ejecutivo de LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUINAFE SL | Administrador Unico | 09/04/2014 | |
QUINAFE SL | Apoderado | 21/07/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
Empresa: SERVICIOS GALLEGOS AUTONOMOS SA
Apoderado
- Aboal Orjales Arturo
- Amado Dominguez Antonio
- Lopez Lopez Valerio
- Lopez Pazos Ana-margarita
- Lopez Pazos Elena-maria
- Pardo Vera Lopez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 6644, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-15
Empresa: QUINAFE SL
Administrador Unico
- Lopez Pazos Ana-margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 12, S 8, H C 23258, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-15
Empresa: QUINAFE SL
Apoderado
- Lopez Pazos Ana-margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 11, S 8, H C 23258, I/A 8 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-15
Empresa: SERVICIOS GALLEGOS AUTONOMOS SA
Apoderado
- Lopez Pazos Ana-margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 95, S 8, H C 6644, I/A 9 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-15
Información de LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA
Mostramos los datos de LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PAZOS ANA-MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos