LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FREPANSA SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | |
COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL | Administrador Unico | 28/03/2012 | 23/11/2012 |
COMERCIAL ANDALUZA DEL CONTRACHAPADO SL | Administrador Unico | 23/11/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
Empresa: COMERCIAL FREPANSA SL
Administrador Unico
- Lopez Pastor Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813, L 726, F 18, S 8, H MA 24170, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Administrador Unico
- Lopez Pastor Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153, L 2066, F 140, S 8, H MA 58980, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL
Administrador Unico
- Lopez Pastor Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 94, S 8, H MA113109, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: COMERCIAL EL HIGUERAL 2012 SL
Administrador Unico
- Lopez Pastor Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996, L 3903, F 93, S 8, H MA113109, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-29
Información de LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PASTOR MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos