LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
Informe ejecutivo de LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | PreCoAudi | 28/11/2017 | 08/10/2019 |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | Consejero | 14/12/2015 | 08/10/2019 |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | MiCoAudi | 17/12/2015 | 08/10/2019 |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | MeCoNoRe | 17/12/2015 | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Consejero
- Lopez Pascual Joaquin
MeCoNoRe
- Lopez Pascual Joaquin
MiCoAudi
- Lopez Pascual Joaquin
PreCoAudi
- Lopez Pascual Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 176, S 8, H M 522312, I/A 192 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
MeCoNoRe
MiCoAudi
PreCoAudi
- Lopez Pascual Joaquin
PreComNomRe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 143, S 8, H M 522312, I/A 160 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
MeCoNoRe
- Lopez Pascual Joaquin
- Pla Royo Jose Carlos
MiCoAudi
- Lopez Pascual Joaquin
- Pla Royo Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 85, S 8, H M 522312, I/A 122 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Consejero
- Lopez Pascual Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31571 , F 78, S 8, H M 522312, I/A 119 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Información de LOPEZ PASCUAL JOAQUIN
Mostramos los datos de LOPEZ PASCUAL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PASCUAL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos