LOPEZ PAJUELO ANTONIA
Informe ejecutivo de LOPEZ PAJUELO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PAJUELO ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLABLANCA VET CARE SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 | |
VILLABLANCA VETERINARIOS SCP | Administrador Solidario | 06/07/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PAJUELO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PAJUELO ANTONIA
Administrador Solidario
- Lopez Pajuelo Antonia
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4761, L 3669, F 190, S 8, H MA105282, I/A 5 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: VILLABLANCA VET CARE SL
Administrador Solidario
- Lopez Pajuelo Antonia
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140, L 4047, F 147, S 8, H MA118269, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-29
Administrador Solidario
- Lopez Pajuelo Antonia
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4761, L 3669, F 186, S 8, H MA105282, I/A 1 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-29
Empresa: VILLABLANCA VETERINARIOS SCP
Administrador Solidario
- Lopez Pajuelo Antonia
- Lopez Perez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662, L 3570, F 221, S 8, H MA102034, I/A 1 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-29
Información de LOPEZ PAJUELO ANTONIA
Mostramos los datos de LOPEZ PAJUELO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PAJUELO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos