LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALONSO ESCURIS SL | Apoderado | 04/10/2018 | |
PROBOIN SL | Apoderado Solidario | 16/03/2017 | 03/10/2018 |
PROBOIN SL | Vicesecret. | 03/10/2018 | |
PROBOIN SL | Consejero | 03/10/2018 | |
PROBOIN SL | Apoderado | 03/10/2018 | |
JEALFER SL | Apoderado | 13/10/2014 | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
Empresa: ALONSO ESCURIS SL
Apoderado
- Lopez Outeiral Maria Dolores
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122 , F 66, S 8, H SC 6594, I/A 12 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Empresa: PROBOIN SL
Apoderado Solidario
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Apoderado
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 143, S 8, H SC 35155, I/A 17 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Empresa: PROBOIN SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Escuris Miguel
- ALONSO ESCURIS SL
- Alonso Fernandez Jesus
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 143, S 8, H SC 35155, I/A 17 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-15
Empresa: JEALFER SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Farto Aragundi Juan
- Farto Aragundi Juan Manuel
- Gonzalez Gago Manuel Ramon
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 325 , F 100, S 8, H SC 6598, I/A 36 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-15
Empresa: PROBOIN SL
Apoderado Solidario
- Alonso Escuris Javier Alejandro
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 24, S 8, H SC 35155, I/A 15 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-15
Empresa: JEALFER SL
Apoderado
- Lopez Outeiral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 215, S 8, H SC 6598, I/A 30 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-15
Información de LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ OUTEIRAL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos