LOPEZ OSORIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOPEZ OSORIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ OSORIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA SOCIAL CERO SEIS SL | Administrador Solidario | 20/02/2012 | |
UNISOL HUERTAS SOLARES SA | Consejero | 08/01/2009 | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ OSORIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ OSORIO FRANCISCO
Empresa: ENERGIA SOCIAL CERO SEIS SL
Administrador Solidario
- Garcia Gomez Margarita
- Lopez Osorio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4392, L 3301, F 189, S 8, H MA 93866, I/A 2 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: UNISOL HUERTAS SOLARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Menendez Jose Manuel
- Lopez Osorio Francisco
- Rubio Soler Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 129, S 8, H MA 99958, I/A 2 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-29
Empresa: UNISOL HUERTAS SOLARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Menendez Jose Manuel
- Lopez Osorio Francisco
- Rubio Soler Maria Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4599, L 3507, F 126, S 8, H MA 99958, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de LOPEZ OSORIO FRANCISCO
Mostramos los datos de LOPEZ OSORIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ OSORIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos