LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS CRIPMO SL | Administrador Solidario | 01/04/2011 | 26/12/2014 |
APM TERMINALS ALGECIRAS SA | Apoderado | 13/06/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
Empresa: PUERTAS CRIPMO SL
Administrador Solidario
- Cruz Leal Jose Gregorio
- Lopez Martin Jose Manuel
- Lopez Ortega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 165, S 8, H M 512790, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: APM TERMINALS ALGECIRAS SA
Apoderado
- Bernal Melgar Jose
- Garcia Roda Jose Luis
- Glogauer Harry
- Israel Domenech Victor Oscar
- Lopez Ortega Jose Javier
- Luque Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22921 , F 83, S 8, H M 12542, I/A 255 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Empresa: PUERTAS CRIPMO SL
Administrador Solidario
- Cruz Leal Jose Gregorio
- Lopez Martin Jose Manuel
- Lopez Ortega Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 164, S 8, H M 512790, I/A 1 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Información de LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ORTEGA JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos