LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
Informe ejecutivo de LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISOGINES SA | Administrador Unico | 16/03/2023 | |
PRODUCCIONS ARTISTIQUES ELEFANT SL | Administrador Solidario | 07/12/2015 | |
MISOGINES SA | Administrador Solidario | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
Empresa: MISOGINES SA
Administrador Unico
- Lopez Oros Perez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 112, S 8, H B 153782, I/A 13 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: MISOGINES SA
Administrador Unico
- Lopez Oros Perez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 112, S 8, H B 153782, I/A 12 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: PRODUCCIONS ARTISTIQUES ELEFANT SL
Administrador Solidario
- Gay Puig Francisco Paula
- Lopez Oros Perez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45098 , F 106, S 8, H B 476728, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: MISOGINES SA
Administrador Solidario
- Duch Navarro Maria Del Carmen
- Lopez Oros Perez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 111, S 8, H B 153782, I/A 10 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-08
Información de LOPEZ OROS PEREZ DANIEL
Mostramos los datos de LOPEZ OROS PEREZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ OROS PEREZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos