LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
Informe ejecutivo de LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESELA GESTION SL | Apoderado | 15/02/2023 | |
TESELAB PROMOTION AND CONSTRUCTION SL | Apoderado | 01/02/2023 | |
PADAMAIS HOLDING SL | Apoderado | 01/02/2023 |
VINCULACIONES DE LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
Empresa: TESELA GESTION SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10515, L 7796, F 199, S 8, H V 182541, I/A 8 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
Empresa: PADAMAIS HOLDING SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 42, S 8, H V 191057, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-46
Empresa: PADAMAIS HOLDING SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 42, S 8, H V 191057, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-46
Empresa: TEHOKKUUS SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10635, L 7916, F 176, S 8, H V 186514, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-46
Empresa: TEHOKKUUS SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10635, L 7916, F 176, S 8, H V 186514, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-46
Empresa: TESELA GESTION SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10515, L 7796, F 198, S 8, H V 182541, I/A 7 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-46
Empresa: PADAMAIS HOLDING SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10772, L 8051, F 41, S 8, H V 191057, I/A 2 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-46
Empresa: TESELA GESTION SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10515, L 7796, F 197, S 8, H V 182541, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Empresa: TEHOKKUUS SL
Apoderado
- Lopez Ochando Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10635, L 7916, F 175, S 8, H V 186514, I/A 2 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-46
Información de LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR
Mostramos los datos de LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ OCHANDO LAURA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos