LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO
Informe ejecutivo de LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 59 SL
Liquidador
- Lopez Noguerol Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 155, S 8, H LU 12402, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-27
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 59 SL
Administrador Unico
- Lopez Noguerol Claudio
Liquidador
- Lopez Noguerol Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 155, S 8, H LU 12402, I/A 3 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-27
Empresa: ORENFISCO SL
Socio Único
- Lopez Noguerol Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 172, S 8, H OR 2498, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-32
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 24 SL
Administrador Unico
- Lopez Noguerol Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 218, S 8, H LU 12620, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-27
Información de LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO
Mostramos los datos de LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ NOGUEROL CLAUDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos