LOPEZ NAVARRO RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ NAVARRO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ NAVARRO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAFER AGRUPACION DE SERVICIOS PARA EMPRESAS SL | Administrador Solidario | 07/08/2014 | |
ESTRUCTOLDO SL | Administrador Solidario | 14/07/2014 | |
NAVARRO MADRID SL | Socio Unico | 15/04/2010 | |
NAVARRO MADRID SL | Administrador Unico | 15/04/2010 | |
ACRISTALAMIENTO GESTION Y MONTAJE SL | Administrador Solidario | 22/12/2009 | |
BILBOKO BERREGOKIPENERAKO HIRIGINTZA ELKARTEA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACION DE BILBAO SA | Apoderado | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ NAVARRO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ NAVARRO RAFAEL
Empresa: HNOS LOPEZ NAVARRO ARAHAL SL
Administrador Unico
- Lopez Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 155, S 8, H SE 54041, I/A 5 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Empresa: BRICO ARAHAL SL
Administrador Unico
- Lopez Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 34, S 8, H SE 42838, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-41
Empresa: HNOS LOPEZ NAVARRO ARAHAL SL
Administrador Unico
- Lopez Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 155, S 8, H SE 54041, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Empresa: HNOS LOPEZ NAVARRO ARAHAL SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Navarro Manuel Jesus
- Lopez Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766 , F 155, S 8, H SE 54041, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Empresa: TALLERES HNOS LOPEZ NAVARRO SL
Administrador Solidario
- Lopez Navarro Rafael
- Lopez Navarro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19004 , F 179, S 8, H M 332107, I/A 4 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Administrador Solidario
- Lopez Navarro Rafael
- Lopez Navarro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 165, S 8, H TO 34620, I/A 2 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-45
Empresa: ESTRUCTOLDO SL
Administrador Solidario
- Lopez Navarro Rafael
- Lopez Navarro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32487 , F 33, S 8, H M 584786, I/A 1 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Empresa: TALLERES HNOS LOPEZ NAVARRO SL
Administrador Solidario
- Lopez Navarro Rafael
- Lopez Navarro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19004 , F 179, S 8, H M 332107, I/A 3 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: EUROVENT SUR SL
Representante
- Lopez Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27227 , F 120, S 8, H M 490520, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
Empresa: EUROVENT SUR SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Martin Jorge
- Lopez Navarro Rafael
- Vicente Lucas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27227 , F 120, S 8, H M 490520, I/A 2 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ NAVARRO RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ NAVARRO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ NAVARRO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos