LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
Informe ejecutivo de LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS PECADOS DE DOÑA CAYETANA SL | Administrador Unico | 20/08/2024 | |
GASTROMORFOSIS SL | Administrador Unico | 26/10/2015 | |
IBER BUCARE SL | Socio Unico | 15/05/2015 | |
IBER BUCARE SL | Administrador Unico | 15/05/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
Empresa: LOS PECADOS DE DOÑA CAYETANA SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829442, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: JAULA DE MONOS SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 215, S 8, H P 8206, I/A 4 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-34
Empresa: JAULA DE MONOS SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1577 , F 206, S 8, H VA 31520, I/A 1 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-47
Empresa: GASTROMORFOSIS SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 143, S 8, H VA 27712, I/A 1 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-47
Empresa: CONCEPTO HOSTELERO 2013 SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 75, S 8, H VA 26151, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-47
Empresa: IBER BUCARE SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 199, S 8, H VA 24798, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-47
Empresa: IBER BUCARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Eladia
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 199, S 8, H VA 24798, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-47
Empresa: IBER BUCARE SL
Socio Único
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 199, S 8, H VA 24798, I/A 2 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-47
Empresa: CONCEPTO HOSTELERO 2013 SL
Administrador Unico
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 74, S 8, H VA 26151, I/A 1 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-47
Empresa: IBER BUCARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Eladia
- Lopez-murias Garcia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 198, S 8, H VA 24798, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-47
Información de LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA
Mostramos los datos de LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-MURIAS GARCIA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos