LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOVE TV CHANNELS SL | Administrador Solidario | 05/07/2022 | |
TEJA AUDIOVISUAL SL | Administrador Solidario | 16/06/2022 | |
MARY'S LOGAR SL | Administrador Solidario | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
Empresa: LOVE TV CHANNELS SL
Administrador Solidario
- GRISOL CONSULTING & INVESTMENTS SL
- Lopez Muñoz Maria Teresa
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48376 , F 23, S 8, H B 581907, I/A 1 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-08
Empresa: IRMIOR INVEST SL
Administrador Solidario
- GRISOL CONSULTING & INVESTMENTS SL
- Lopez Muñoz Maria Teresa
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48269 , F 208, S 8, H B 578169, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881, L 3789, F 164, S 8, H MA109238, I/A 3 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-29
Empresa: MARY'S LOGAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Aviles Joaquin
- Garcia Lopez Joaquin
- Lopez Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147, L 105, F 35, S 8, H AV 5527, I/A 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-05
Consejero
Director Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881, L 3789, F 161, S 8, H MA109238, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29
Empresa: TEATRO CERVANTES DE MALAGA SA
Consejero
- Lopez Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297, L 3207, F 188, S 8, H MA 91166, I/A 13 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-29
Empresa: TEATRO CERVANTES DE MALAGA SA
Consejero
- Lopez Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297, L 3207, F 188, S 8, H MA 91166, I/A 11 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-29
Información de LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos