LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
Informe ejecutivo de LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. LEANDRO LOPEZ SL | Administrador Solidario | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
Empresa: C I M AREA SL
Administrador Mancomunado
- Barranco Mateo Guillermo
- Canton Palmero Jose Manuel
- Fernandez Olmedo Juan
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 152, S 8, H AL 23294, I/A 9 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-04
Empresa: C I M AREA SL
Administrador Mancomunado
- Barranco Mateo Guillermo
- Canton Palmero Jose Manuel
- Fernandez Olmedo Juan
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 150, S 8, H AL 23294, I/A 3 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-04
Empresa: C I M AREA SL
Administrador Solidario
- Barranco Mateo Guillermo
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 150, S 8, H AL 23294, I/A 3 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-04
Empresa: C I M AREA SL
Administrador Solidario
- Barranco Mateo Guillermo
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 874 , F 150, S 8, H AL 23294, I/A 2 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-04
Empresa: J. LEANDRO LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Hidalgo Martin Maria Angeles
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 74, S 8, H AL 9840, I/A 4 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-04
Empresa: J. LEANDRO LOPEZ SL
Administrador Unico
- Lopez Muñoz Juan Leandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 74, S 8, H AL 9840, I/A 4 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-04
Información de LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO
Mostramos los datos de LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MUÑOZ JUAN LEANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos