LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRUM SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | 04/04/2024 |
PREMIUM CAPITAL MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 04/10/2023 | 02/04/2024 |
CENTINEL CAPITAL SL | Administrador Unico | 25/01/2024 | 16/02/2024 |
CLARA VICTORIA INVESTMENT SL | Administrador Unico | 26/11/2021 | 04/01/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
Empresa: CITRUM SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27055 , F 74, S 8, H M 487547, I/A 8 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Empresa: PREMIUM CAPITAL MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18439 , F 70, S 8, H M 320106, I/A 7 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: INVERSIONES VALTIERRA SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 154, S 8, H M 475314, I/A 4 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: INVERSIONES VALTIERRA SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26376 , F 154, S 8, H M 475314, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: PREMIUM CAPITAL MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18439 , F 70, S 8, H M 320106, I/A 6 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: CITRUM SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27055 , F 74, S 8, H M 487547, I/A 7 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: AMHERST MARBELLA SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391, L 1304, F 171, S 8, H MA 38037, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-29
Empresa: AMHERST MARBELLA SL
Administrador Unico
- Lopez Mujeriego Guisado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391, L 1304, F 171, S 8, H MA 38037, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-29
Información de LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MUJERIEGO GUISADO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos