LOPEZ MISAS MARAVILLA
Informe ejecutivo de LOPEZ MISAS MARAVILLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MISAS MARAVILLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL CABALLERO Y JUAN DELGADO SL | Administrador Unico | 09/04/2014 | |
HORMIGONES Y ARIDOS SAN ROQUE SL | Administrador Unico | 20/06/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MISAS MARAVILLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MISAS MARAVILLA
Empresa: CANTERA DE ARIDOS LOS PRADILLOS SL
Apoderado
- Lopez Misas Maravilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 148, S 8, H CO 27582, I/A 7 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-14
Empresa: MANUEL CABALLERO Y JUAN DELGADO SL
Administrador Unico
- Lopez Misas Maravilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 121, S 8, H CO 20411, I/A 3 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-14
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS SAN ROQUE SL
Administrador Unico
- Lopez Misas Maravilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 101, S 8, H CO 33532, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-14
Empresa: CANTERA DE ARIDOS LOS PRADILLOS SL
Apoderado
- Lopez Misas Maravilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 146, S 8, H CO 27582, I/A 4 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-14
Información de LOPEZ MISAS MARAVILLA
Mostramos los datos de LOPEZ MISAS MARAVILLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MISAS MARAVILLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos