LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEFONICA SOLUCIONES SECTORIALES SA | Secretario | 01/03/2013 | |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 06/03/2012 | |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 06/03/2012 | |
TELEFONICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 29/02/2012 | |
TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS SA | Consejero | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
Empresa: TELEFONICA SOLUCIONES SECTORIALES SA
Consejero
Secretario
- Lopez Mingo Tolmo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30437 , F 122, S 8, H M 199048, I/A 42 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lopez Mingo Tolmo Francisco Javier
- Marti Ciruelos Antonio
Apoderado Solidario
- Lopez Mingo Tolmo Francisco Javier
- Marti Ciruelos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 9, S 8, H M 27862, I/A 303 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Lopez Mingo Tolmo Francisco Javier
- Marti Ciruelos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22658 , F 101, S 8, H M 213180, I/A 328 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Consejero
- Garcia Nevado Adrian
- Lopez Mingo Tolmo Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14912 , F 51, S 8, H M 33048, I/A 139 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Información de LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MINGO TOLMO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos