LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER
Empresa: IWER NAVARRA SL
Consejero
- Hernandez Minguillon Rufino
- Lopez Mina Francisco Javier
- Muruzabal Maya Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 88, S 8, H NA 4769, I/A 56 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Empresa: IWER NAVARRA SL
Consejero
- Hernandez Minguillon Rufino
- Lopez Mina Francisco Javier
- Muruzabal Maya Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 88, S 8, H NA 4769, I/A 56 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-31
Empresa: IWER NAVARRA SA
Consejero
- Hernandez Minguillon Rufino
- Lopez Mina Francisco Javier
- Muruzabal Maya Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 85, S 8, H NA 4769, I/A 52 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: IWER NAVARRA SA
Consejero
- Hernandez Minguillon Rufino
- Lopez Mina Francisco Javier
- Muruzabal Maya Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 85, S 8, H NA 4769, I/A 52 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Empresa: IWER NAVARRA SA
Consejero
- Hernandez Minguillon Rufino
- Lopez Mina Francisco Javier
- Muruzabal Maya Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 85, S 8, H NA 4769, I/A 50 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: IWER NAVARRA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 85, S 8, H NA 4769, I/A 50 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SL
Apoderado
- Lopez Mina Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 202, S 8, H NA 22452, I/A 18 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-31
Empresa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SL
Apoderado
- Lopez Mina Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 201, S 8, H NA 22452, I/A 17 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-31
Empresa: IWER NAVARRA SA
Consejero
- Lopez Mina Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 83, S 8, H NA 4769, I/A 43 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-31
Información de LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MINA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos