LOPEZ MEDINA JAVIER
Informe ejecutivo de LOPEZ MEDINA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ MEDINA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MS SUR CANARIAS SL | Representante | 22/08/2024 | |
INVERSIONES STARK CANARIAS SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
AMURA FOOD SL | Apoderado | 20/05/2022 | |
EDEN 28 NORTE SL | Apoderado | 20/05/2022 | |
MAGMA JPC SL | Apoderado | 20/05/2022 | |
EDEN 28 NORTE SL | Apoderado | 01/02/2019 | |
AMURA FOOD SL | Apoderado | 01/02/2019 | |
MAGMA JPC SL | Apoderado | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MEDINA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MEDINA JAVIER
Empresa: MS SUR CANARIAS SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 72834, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: INVERSIONES STARK CANARIAS SL
Administrador Unico
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 170, S 8, H TF 67892, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-38
Empresa: MAGMA JPC SL
Apoderado
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3413 , F 7, S 8, H TF 56262, I/A 13 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-38
Empresa: EDEN 28 NORTE SL
Apoderado
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 9, S 8, H TF 41909, I/A 21 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-38
Empresa: AMURA FOOD SL
Apoderado
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 17, S 8, H TF 46744, I/A 16 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-38
Empresa: KIKI GLOBAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Barroso Alayon Juan Pedro
- D. B. C. F.
- Lopez Medina Javier
- M. C. K.
Consejero
- Barroso Alayon Juan Pedro
- D. B. C. F.
- Lopez Medina Javier
- M. C. K.
Presidente
- D. B. C. F.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 61, S 8, H TF 65111, I/A 3 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-38
Empresa: KIKI GLOBAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Barroso Alayon Juan Pedro
- D. B. C. F.
- Lopez Medina Javier
- M. C. K.
Consejero
- Barroso Alayon Juan Pedro
- D. B. C. F.
- Lopez Medina Javier
- M. C. K.
Presidente
- D. B. C. F.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 61, S 8, H TF 65111, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Empresa: VENDOMAT INTERNATIONAL SA
Apoderado Solidario
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46564 , F 59, S 8, H B 14575, I/A 73 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-08
Empresa: MAGMA JPC SL
Apoderado
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3413 , F 6, S 8, H TF 56262, I/A 10 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-38
Empresa: AMURA FOOD SL
Apoderado
- Lopez Medina Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 16, S 8, H TF 46744, I/A 13 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-38
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ MEDINA JAVIER
Mostramos los datos de LOPEZ MEDINA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MEDINA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos