LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
Informe ejecutivo de LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CACAO NASSAR MORA SL | Administrador Unico | 24/04/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
Empresa: GRUPO CACAO NASSAR MORA SL
Administrador Unico
- Lopez Maza Jorge Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9410, L 6692, F 167, S 8, H V 146516, I/A 5 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-46
Empresa: GRUPO CACAO NASSAR MORA SL
Administrador Solidario
- Biancardi Agostino Cefalo
- Lopez Maza Jorge Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9410, L 6692, F 167, S 8, H V 146516, I/A 4 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
Empresa: GRUPO CACAO NASSAR MORA SL
Administrador Solidario
- Biancardi Agostino Cefalo
- Lopez Maza Jorge Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9410, L 6692, F 167, S 8, H V 146516, I/A 3 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-46
Empresa: DETAILING & COSMETIC'S ZONE SL
Administrador Solidario
- Lopez Maza Jorge Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 214, S 8, H V 143287, I/A 3 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-46
Empresa: DETAILING & COSMETIC'S ZONE SL
Administrador Solidario
- Borgia Massimo Comincio
- Lopez Maza Jorge Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 213, S 8, H V 143287, I/A 1 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-46
Información de LOPEZ MAZA JORGE ANDRES
Mostramos los datos de LOPEZ MAZA JORGE ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MAZA JORGE ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos