LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATANIA SL | Socio Unico | 06/08/2021 | |
MATANIA SL | Administrador Unico | 06/08/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
Empresa: MATANIA SL
Administrador Unico
- Lopez Mata Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637, L 428, F 44, S 8, H BU 14144, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-09
Empresa: MATANIA SL
Socio Único
- Lopez Mata Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637, L 428, F 44, S 8, H BU 14144, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-09
Empresa: CINEMA SAN BLAS SL
Administrador Solidario
- Hernandez Codes Jose Javier
- Lopez Mata Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 62, S 8, H A 47832, I/A A (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-03
Empresa: CINEMA SAN VICENTE SL
Administrador Solidario
- Hernandez Codes Jose Javier
- Lopez Mata Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 13, S 8, H A 54920, I/A 6 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-03
Empresa: MATANIA SL
Administrador Unico
- Lopez Mata Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 138, S 8, H A 79439, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-03
Información de LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO
Mostramos los datos de LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MATA CARLOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos