LOPEZ MASEDA ANDONI
Informe ejecutivo de LOPEZ MASEDA ANDONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ MASEDA ANDONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIOLOGIA GETXO SL | Administrador Mancomunado | 02/09/2024 | |
RADIODIAGNOSTICO GUIMON SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2024 | |
PRESTACION DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2024 | |
BIZKAFILM SL | Administrador Mancomunado | 15/05/2024 | |
GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIODIAGNOSTICO SLP | Soc.Prof. | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MASEDA ANDONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MASEDA ANDONI
Empresa: RADIOLOGIA GETXO SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Oteo Rainiero
- Lopez Maseda Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 63494, I/A 5 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: RADIODIAGNOSTICO GUIMON SL
Administrador Mancomunado
- Holgado Oteo Rainiero
- Lopez Maseda Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 27526, I/A 12 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-48
Administrador Mancomunado
- Holgado Oteo Rainiero
- Lopez Maseda Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 23423, I/A 10 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-48
Empresa: BIZKAFILM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Maseda Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 81672, I/A 5 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Soc.Prof.
- Lopez Maseda Andoni
- Lopez Ruiz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5094 , F 152, S 8, H BI 55740, I/A 2 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Información de LOPEZ MASEDA ANDONI
Mostramos los datos de LOPEZ MASEDA ANDONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MASEDA ANDONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos